Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Revisor | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nelson Mandelas Allé 12, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2019-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Viggo Denmark ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Viggo Fleet ApS. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2019-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Haulier Holding ApS. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Viggo Energy ApS. (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2022-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Viggo North America Holding ApS. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-26 tilføjes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen, Mark Philip Jensen Mourier (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-25 fjernes Reelle ejere: Mark Philip Jensen Mourier, Patrick Pereira Nielsen (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 130.804,74 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-10 tilføjes Vedtægter: 2024-06-10 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-03-22 tilføjes Direktion: Patrick Pereira Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-03-22 fjernes Direktion: André Sode (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 124.684,11 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-25 tilføjes Vedtægter: 2024-01-25 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 122.358,39 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-20 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-12-20 fjernes Legale ejere: PBH INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-11-23 tilføjes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2023-11-22 fjernes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-23 fjernes Bestyrelse: Patrick Pereira Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Patrick Pereira Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2023-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-15 tilføjes Direktion: André Sode (direktør) (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2023-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-12-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Rangen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 109.579,96 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen, Mark Philip Jensen Mourier (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen, Mark Philip Jensen Mourier (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2022-12-31 tilføjes Vedtægter: 2022-12-31 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Bestyrelse: Babak Shahbaz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 100.935,98 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: LES 2020 Grossman LTD. (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2021-12-31 tilføjes Vedtægter: 2021-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-08-19 tilføjes Bestyrelse: Pelle Kristoffer Munk-Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-08-19 fjernes Bestyrelse: Mark Philip Jensen Mourier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-08-19 tilføjes Vedtægter: 2021-08-19 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmergravsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2020-12-24 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Herschel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-12-24 tilføjes Vedtægter: 2020-12-24 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.893,38 (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2020-09-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 76.290,21 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 72.173,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS, Nurt Ventures ApS (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-24 fjernes Legale ejere: Nurt Ventures ApS, Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-23 fjernes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen, Mark Philip Jensen Mourier (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2020-09-24 fjernes Reelle ejere: Patrick Pereira Nielsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-25 tilføjes Vedtægter: 2020-09-25 (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-09-24 tilføjes Vedtægter: 2020-09-24 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Kenneth Herschel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-21)
Den 2019-12-17 tilføjes Bestyrelse: Mark Philip Jensen Mourier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-24)
Den 2019-12-17 tilføjes Legale ejere: PBH INVEST ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2019-12-17 tilføjes Vedtægter: 2019-12-17 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 69.235,00 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: Mourier Capital Holding ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Reelle ejere: Mark Philip Jensen Mourier, Peter Bardenfleth-Hansen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-05-22 fjernes Reelle ejere: Mark Philip Jensen Mourier, Peter Bardenfleth-Hansen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-05-21 tilføjes Vedtægter: 2019-05-21 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-04-08 tilføjes Legale ejere: Nurt Ventures ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-04-07 fjernes Legale ejere: Nurt Ventures ApS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Patrick Pereira Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive teknologi- og mobilitetsvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: Nurt Ventures ApS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: Viggo HQ ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Jacob Aakjær Dujardin, Patrick Pereira Nielsen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-19 fjernes Reelle ejere: Jacob Aakjær Dujardin (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Stiftere: Nurt Ventures ApS (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-04)