Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Vænge 11, 4560 Vig (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-18 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Legale ejere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Navne: 3s motor IVS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Reelle ejere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Stiftere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-12-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Bestyrelse: Sune Sylvester Skok (formand) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Sune Sylvester Skok (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Vænge 11, 4560 Vig (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Bestyrelse: Sune Sylvester Skok (formand) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-18 tilføjes Direktion: Sune Sylvester Skok (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-18 tilføjes Formål: virksomhedens formål er at købe/sælge biler og andre køretøjer (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-18 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Legale ejere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Navne: 3s motor IVS (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Reelle ejere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Stiftere: Sune Sylvester Skok (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af: 1 direktør (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-18 tilføjes Vedtægter: 2019-02-18 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)