Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Direktion | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: J-Trading ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: J-Trading IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 9, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 11, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-08-28 tilføjes Legale ejere: Julie Harriet Rettig Petersen (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 fjernes Legale ejere: Jesper Sander Filatov (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Reelle ejere: Julie Harriet Rettig Petersen (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 fjernes Reelle ejere: Jesper Sander Filatov (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jesperfilatov@gmail.com (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lollandsvej 11, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og reparation af auto køretøjer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Direktion: Jesper Sander Filatov (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 fjernes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-25 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Sander Filatov (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-11-26 fjernes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Navne: J-Trading IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-11-25 fjernes Navne: ASD 175 IVS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Sander Filatov (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Johnny Hast Hansen (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-22 fjernes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lia Salehar (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottrups Gård 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Johnny Hast Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: ASD 175 IVS (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Juraeksperten ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)