Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: idintiti ApS. (offentliggjort 2019-03-19)
Den 2021-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Partikulærkammeret ApS. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2023-08-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-07-31 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 tilføjes Binavne: Vendia Capital ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Binavne: Vendia Capital IVS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Navne: Vendia Venture ApS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-29 fjernes Navne: Vendia Venture IVS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-10-11)
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-01 tilføjes Bibranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-08-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-08-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsgade 55, 2., 2200 København N (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Binavne: Vendia Capital IVS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Søren Gravesen-Hvass (adm. dir.) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000,00 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sgh@perspeqtiv.com (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Søren Gravesen-Hvass (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Vendia Venture IVS (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Gravesen-Hvass (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Søren Gravesen-Hvass (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)