Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2021-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 36, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Legale ejere: Tina Graae (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Navne: CLHS ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Reelle ejere: Tina Graae (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Stiftere: Invest 3 ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-09 fjernes Direktion: Tina Graae (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 36, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Direktion: Tina Graae (direktør) (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-08-25 fjernes Direktion: Steen Mårtensson (direktør) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Legale ejere: Tina Graae (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: Invest 3 ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-08-25 tilføjes Reelle ejere: Tina Graae (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Steen Mårtensson, Lea Mårtensson, Pernille Mårtensson (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fast ejendom og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-08-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-08-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 56, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Steen Mårtensson (direktør) (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er detailhandel samt anden handel og investering. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Invest 3 ApS (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: CLHS ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Mårtensson, Lea Mårtensson, Pernille Mårtensson (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Invest 3 ApS (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-12)