Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Datoselskabet FM af maj 2022 ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2023-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vegavej 58, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Navne: 0308 Holding ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Reelle ejere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Stiftere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-09-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Ulrik Aspen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vegavej 58, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Ulrik Aspen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, eller hvad der efter ledelsens skøn relaterer sig hertil (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: 0308 Holding ApS (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Ulrik Aspen (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-13)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)