Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sandkjær A/S. (offentliggjort 2019-03-03)
Den 2019-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sandkjær Byg I ApS. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-02-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Kenneth Kjærgård Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding-virksomhed og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Søren Sandberg Holding ApS, Kenneth Kjærgård Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Sandkjær Holding ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Kjærgård Jørgensen, Søren Sandberg (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Søren Sandberg Holding ApS, Kenneth Kjærgård Jørgensen Holding ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)