Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skrøbelev Hedevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Legale ejere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Navne: Bådebygger Poul Hartvig Nielsen IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Reelle ejere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Stiftere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Poul Hartvig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skrøbelev Hedevej 3, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Poul Hartvig Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Navne: Bådebygger Poul Hartvig Nielsen IVS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Stiftere: Poul Hartvig Nielsen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)