Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Hvidhvask | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-08 tilføjes Vedtægter: 2024-08-08 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2019-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thordin ApS. (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Dvalin ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Nidhog ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Asgard ApS. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2020-03-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Carbon Projects ApS. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Dvalin ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2020-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Nidhog ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dvalin ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nidhog ApS. (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Kei Shiraishi Bech (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Vedtægter: 2023-10-13 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-28 tilføjes Vedtægter: 2023-07-28 (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2022-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-20 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lindholm Lau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-30 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-11-29 fjernes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lindholm Lau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af én direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af selskabets samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Agersbæk Jensen (formand) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2021-06-28 fjernes Legale ejere: THN Holding af 27.03.2017 ApS, HH Business ApS, Tynor Invest ApS, RAJ Finans ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-27 fjernes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-06-27 fjernes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2023-06-12)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS, Tynor Invest ApS, RAJ Finans ApS (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-12-30 fjernes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS, RAJ Finans ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS, RAJ Finans ApS, THN Holding af 27.03.2017 ApS, HH Business ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-04-22 fjernes Legale ejere: B.V. AVERHOFF CONSULT ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-21 fjernes Legale ejere: SAJ Finans ApS, RAJ Finans ApS, THN Holding af 27.03.2017 ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 8, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 3.073.000,00 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-04-24 tilføjes Vedtægter: 2019-04-24 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: Grey Holding Invest ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-03-18 tilføjes Legale ejere: Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-03-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøgade 8, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Søren Bondo Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration, køb, salg, investering, eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Grey Holding Invest ApS, SAJ Finans ApS, RAJ Finans ApS, THN Holding af 27.03.2017 ApS, B.V. AVERHOFF CONSULT ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: Yggdrasil Commodities ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: Tynor Invest ApS, THN Holding af 27.03.2017 ApS, SAJ Finans ApS, Rikke Møller, RAJ Finans ApS, Marianne Vestergaard Jensen, LAM Holding ApS, Kirsten Agersbæk, HH Business ApS, Grey Holding Invest ApS, Gitte Agersbæk, B.V. AVERHOFF CONSULT ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-01)