Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2022-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederik 3.s Vej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Binavne: Vikarcenter.dk ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Kontaktoplysninger: jens@vidensbutikken.dk (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: The Learning Group HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Navne: Vikarcenter ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Jens Martin Steenhold (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Stiftere: The Learning Group HOLDING ApS, Steffen Westdorf Blicher Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Jens Martin Steenhold (direktør) (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: The Learning Group HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: SWBJ Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-12 fjernes Legale ejere: The Learning Group HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-13 tilføjes Reelle ejere: Jens Martin Steenhold (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-12-13 fjernes Reelle ejere: Steffen Westdorf Blicher Jensen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-12 fjernes Reelle ejere: Jens Martin Steenhold (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-12-06 fjernes Bestyrelse: Steffen Westdorf Blicher Jensen (formand) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-06 fjernes Direktion: Steffen Westdorf Blicher Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-12-03 tilføjes Vedtægter: 2021-12-03 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Binavne: Vikarcenter.dk ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2020-09-14 fjernes Binavne: Vikarcenter.dk IVS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2020-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-09-10 tilføjes Navne: Vikarcenter ApS (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2020-09-09 fjernes Navne: Vikarcenter IVS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-09-10 tilføjes Vedtægter: 2020-09-10 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2020-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Legale ejere: SWBJ Holding ApS (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-04-23 fjernes Legale ejere: Steffen Westdorf Blicher Jensen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederik 3.s Vej 7, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Bestyrelse: Steffen Westdorf Blicher Jensen (formand) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Binavne: Vikarcenter.dk IVS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Steffen Westdorf Blicher Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere vikarer til virksomheden som skal bruge lager vikarer (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@vidensbutikken.dk (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Steffen Westdorf Blicher Jensen, The Learning Group HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: Vikarcenter IVS (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Jens Martin Steenhold, Steffen Westdorf Blicher Jensen (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Stiftere: The Learning Group HOLDING ApS, Steffen Westdorf Blicher Jensen (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktørerne (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)