Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Promoveringsselskabet af 2019 A/S. (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Smallegade 20, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-07-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Kontaktoplysninger: danny@frontliners.ai (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Legale ejere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Navne: DFF Holding ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Reelle ejere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Stiftere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-12-31 Statstidende Dekret
Den 2021-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-01)
Den 2021-11-01 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-09-27 fjernes Direktion: Danny Fabricius Fogel (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smallegade 20, 1., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. mf., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Kontaktoplysninger: danny@frontliners.ai (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. mf., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 68, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidørevej 68, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 4, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 4, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 1, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Mønt 1, 4., 1117 København K (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Danny Fabricius Fogel (direktør) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-07-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: DFF Holding ApS (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: Danny Fabricius Fogel (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-01)