Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siljangade 4, 4. 17., 2300 København S (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 73, 1439 København K (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krudtløbsvej 73, 1439 København K (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 59, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: soren@348gruppen.dk (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: 348 Holding ApS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-15 fjernes Navne: 348 Holding IVS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 59, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2019-02-27 tilføjes Direktion: Søren Eliasen (direktør) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som finansiel holdingselskab. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-27 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Legale ejere: Søren Eliasen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Navne: 348 Holding IVS (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-02-27 tilføjes Reelle ejere: Søren Eliasen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Stiftere: Søren Eliasen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)