Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-01 tilføjes Bibranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-12-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilstrup Næsvej 71, 6100 Haderslev (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Søren Vidamo Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor skovbrug (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Legale ejere: Marig Holding ApS, SBP Invest ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: Rigvi ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Vidamo Petersen, Martin Riggelsen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: SBP Invest ApS, Marig Holding ApS (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)