Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: XXEL ApS. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Navne: Cuno Invest ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-29 fjernes Navne: Cuno Invest IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Vedtægter: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 4, 8670 Låsby (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Direktion: Niels Winther Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som Holdingselskab (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-28 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: Cuno Invest IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Winther Laursen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: Niels Winther Laursen (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)