Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 61, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbaggevej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: agjrasmussen@gmail.com (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Jens Peter Steengaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Jørn Steengaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: PS Rasmussen Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: A G og J Rasmussen Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Peter Steengaard Rasmussen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Jørn Steengaard Rasmussen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbaggevej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbaggevej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: agjrasmussen@gmail.com (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbaggevej 6, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2019-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østrevej 5, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-03-28 tilføjes Direktion: Jørn Steengaard Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-03-28 fjernes Direktion: Birger Stærk (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Direktion: Birger Stærk (direktør) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: A G og J Rasmussen Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: Birger Stærk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Birger Stærk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Navne: Taxavognmand PS Rasmussen ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-27 fjernes Navne: Taxavognmand Birger Stærk ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Jørn Steengaard Rasmussen (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-03-28 fjernes Reelle ejere: Birger Stærk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-28 tilføjes Vedtægter: 2019-03-28 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østrevej 5, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2019-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig personbefordring, og anden virksomhed efter direktionens nærmere beslutning. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-03-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Navne: Taxavognmand Birger Stærk ApS (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Reelle ejere: Birger Stærk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Stiftere: Birger Stærk (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Vedtægter: 2019-02-28 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2019-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-28)