Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ST Entreprise ApS. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 sletter virksomheden Ejerskaber: St Totalbyg IVS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2023-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-07 tilføjes Vedtægter: 2023-08-07 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Parkvej 203, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-03-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-03-20 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-03-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-20 tilføjes Vedtægter: 2023-03-20 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Støden 3, 3. 538., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Direktion: Stine Munkberg Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Kenneth Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: stgaps@outlook.dk (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Kontaktoplysninger: hrsolutionaps@gmail.com (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Legale ejere: Stine Munkberg Andersen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: H.R. Solution ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Reelle ejere: Stine Munkberg Andersen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 fjernes Reelle ejere: Kenneth Pedersen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Vedtægter: 2023-01-31 (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Støden 3, 3. 538., 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 2, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Direktion: Kenneth Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-04-25 fjernes Direktion: Stefan Tim Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hrsolutionaps@gmail.com (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-04-25 tilføjes Legale ejere: H.R. Solution ApS (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-04-25 fjernes Legale ejere: Stefan Tim Johansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Pedersen (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-04-25 fjernes Reelle ejere: Stefan Tim Johansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsvej 2, 4060 Kirke Såby (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 2, 4340 Tølløse (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvej 21, 1., 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvej 21, 1., 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Stefan Tim Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter, investere i ejendomme, entreprenør materiel, og andre formue aktiver efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: Stefan Tim Johansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: ST Gruppen ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Stefan Tim Johansen (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: Stefan Tim Johansen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)