Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i CBH Ejenodmme Holding ApS investering og formuepleje samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-22 tilføjes Vedtægter: 2021-06-22 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Navne: Hartz Unlimited ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-20 fjernes Navne: Hartz Unlimited IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CBH Ejendomme ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Hvedevænget Løvel ApS. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2020-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CBH Ejendomme Holding ApS. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledparken 13, 8830 Tjele (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Direktion: Jeppe Steinicke Hartz (direktør) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele i CBH Ejenodmme ApS investering og formuepleje samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-27 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Legale ejere: Jeppe Steinicke Hartz (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Navne: Hartz Unlimited IVS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Steinicke Hartz (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Stiftere: Jeppe Steinicke Hartz (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)