Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bro Christensen, Jacob Bro Christensen (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2023-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2023-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Direktion: Henrik Bro Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-02-10 fjernes Direktion: Torben Bech Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2019-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-03-12 tilføjes Direktion: Torben Bech Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2019-03-12 fjernes Direktion: Henrik Bro Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hobrovej 963, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-27 tilføjes Direktion: Henrik Bro Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-27 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Legale ejere: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Navne: We Link You ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Reelle ejere: Henrik Bro Christensen, Vibeke Christensen (offentliggjort 2023-09-10)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Stiftere: Bros Holdings ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Vedtægter: 2019-02-27 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)