Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Bibranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Knud Buus Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: knud.b.pedersen@gmail.com (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Knud Buus Pedersen (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2019-02-25 tilføjes Navne: Buus Lanng Invest Aps (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Knud Buus Pedersen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Stiftere: Knud Buus Pedersen (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Knud Buus Pedersen. (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-27)