Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2021-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2020-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-03 fjernes Direktion: Camilla Sø Dornhoff (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Okavangovej 25, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Camilla Sø Dornhoff (direktør) (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive at drive virksomhed med handel, service samt investering og dertil hørende virksomhed (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Camilla Sø Dornhoff, Henrik Lund (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Navne: Lundhoff ApS (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Camilla Sø Dornhoff, Henrik Lund (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Stiftere: Henrik Lund, Camilla Sø Dornhoff (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-03)