Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kenneth Biirsdahl | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lenette Ingemann | 26.01.2023 | formand |
Lars Ingemann | 26.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Møller Pedersen | 26.06.2023 | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Bondgaard Godsk | 30.10.2019 | 26.01.2023 | formand |
Lenette Ingemann | 10.09.2019 | 30.10.2019 | formand |
Michel Vendelbo Juul | 26.02.2019 | 03.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lise Bermann Jakobsen | 26.02.2019 | 10.09.2019 | formand |