Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 43, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 49, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 49, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2019-02-18 tilføjes Bestyrelse: Søren Stampe (formand) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Direktion: Henrik Hostrup Gøtze Petersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med fødevarer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-18 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Legale ejere: Dan Lachs GmbH (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Navne: Dan Lachs A/S (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Reelle ejere: Hans Christian Petersen, Henrik Hostrup Gøtze Petersen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Stiftere: Dan Lachs GmbH (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Vedtægter: 2019-02-18 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)