Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fensmarkgade 36, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Denniz Göl Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Denniz Göl Bertelsen, Jesper Dalgaard (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Navne: Fensmarkgade 36 ApS (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Denniz Göl Bertelsen, Jesper Dalgaard (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Stiftere: Jesper Dalgaard, Denniz Göl Bertelsen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-26)