Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 104, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 12, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Vedtægter: 2021-12-08 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 12, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2021-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bolbro Villavej 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-08-15)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bolbro Villavej 7, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-08-15)
Den 2019-02-21 tilføjes Direktion: Nicolai Vennekilde (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-21 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: vennekilde@gmail.com (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Nicolai Vennekilde (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Navne: ELSINI ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Vennekilde (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Stiftere: Nicolai Vennekilde (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-25)