Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Petri, Jacob Røen Kaspersen (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-01 fjernes Legale ejere: Mazanti Holding ApS (offentliggjort 2024-05-11)
Den 2020-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Tivedo ApS. (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Christian Petri (offentliggjort 2024-05-11)
Den 2023-10-20 tilføjes Legale ejere: PACTA SUNT SERVANDA ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-20 fjernes Legale ejere: Pacta Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-20 tilføjes Reelle ejere: Christian Petri (offentliggjort 2024-05-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiagade 15, 1. tv., 1310 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 2., 1100 København K (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Peter Garhøj (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Røen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Buhl Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: Røen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 2., 1100 København K (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-20 tilføjes Legale ejere: Mazanti Holding ApS (offentliggjort 2024-05-11)
Den 2020-12-20 tilføjes Reelle ejere: Peter Garhøj (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2020-12-19 fjernes Reelle ejere: Peter Garhøj (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 90.910,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Buhl Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2020-03-01 tilføjes Vedtægter: 2020-03-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 79.546,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Røen Holding ApS, Pacta Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Hjemmeside: www.respons2day.dk (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-20 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@respons2day.dk (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 7, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-02-22 tilføjes Direktion: Peter Garhøj (direktør) (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde virksomhedsrådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Legale ejere: Petgar Holding ApS (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Respons2day ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Garhøj (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Stiftere: Petgar Holding ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-25)