Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueforvaltning samt anden hermed beslægtet aktivitet mv (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-15 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 12, 1., 4720 Præstø (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhusevej 34, 4720 Præstø (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: birker_nielsen@mail.tele.dk (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhusevej 34, 4720 Præstø (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-02-25 tilføjes Direktion: Marianne Birker (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af landbrug samt anden hermed beslægtet aktivitet mv. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Legale ejere: Marianne Birker (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Navne: Hejreskovgård ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Reelle ejere: Marianne Birker (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Stiftere: Marianne Birker (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Vedtægter: 2019-02-25 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-25)