Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygnaf 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Fratelli Haderslev ApS. (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2019-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fratelli Holding ApS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2019-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Memeti Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6, 6100 Haderslev (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2019-02-21 tilføjes Direktion: Labinot Mehmeti (direktør) (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kapitalbesiddelse. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-21 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Legale ejere: Armend Memeti, Labinot Mehmeti (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Navne: Memeti Holding ApS (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Reelle ejere: Armend Memeti, Labinot Mehmeti (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Stiftere: Labinot Mehmeti, Armend Memeti (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Vedtægter: 2019-02-21 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-25)