Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 21, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Legale ejere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Navne: KFK Consult Holding IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Stiftere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KFK Consult IVS. (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-09 Statstidende Dekret
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Kenneth Furdal-Kragh (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wilkensvej 21, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2020-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilehegnet 35, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehegnet 35, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-09-11)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Kenneth Furdal-Kragh (direktør) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: KFK Consult Holding IVS (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Stiftere: Kenneth Furdal-Kragh (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)