Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lasse Møllgaard Olsson(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lasse Møllgaard Olsson | 24.11.2019 | Malthe Bruuns Vej 4, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Sportsmand ApS | 40282122 | NORMAL | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.02.2020 | 4,81 (km) | Roskildevej 264A, 2610 Rødovre | Malthe Bruuns Vej 4, 2000 Frederiksberg |
Sportsmand ApS. |
Sidst opdateret den 30.09.2021 og angivet som gældende fra 29.09.2021 (1101 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SPORTSMAN'S PET FOOD ApS | 27974570 |
Sportsman A/S | 26273943 |
Sports Management Group ApS | 36541229 |
Sportsmanagement Holding A/S | 41422211 |
Sportsmand.dk IVS | 40282122 |
Sportsmand IVS | 40282122 |
SPORTSMAN HOLDING ApS | 28856172 |
SPORTSMANN EJENDOMME A/S | 31485312 |
SPORTSMANN GRUPPEN ApS | 34479526 |
SPORTSMANN HOLDING A/S | 21837342 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasse Møllgaard Olsson(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lasse Møllgaard Olsson(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |