Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongsdalvej 24, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Direktion: Steven Martin Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Kontaktoplysninger: steven.m.christensen@outlook.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Legale ejere: SMCK Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Navne: Nadal IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Reelle ejere: Steven Martin Christensen (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Stiftere: SMCK Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-07-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsdalvej 24, 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Direktion: Steven Martin Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre alle former for forretnings aktiviteter som køber, ejer, forpagter, sælger, importør, eksportør, investor, bestyrer, distributør, producent, udbyder, indehaver, kontrahent, lejer, forarbejder, konsulent, agent, formidler og generel forhandler inden for alle slags varer, produkter, services og investeringer, som kan anses for at være nødvendige, fordelagtige eller nyttige for Selskabet enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: steven.m.christensen@outlook.dk (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Legale ejere: SMCK Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Nadal IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Reelle ejere: Steven Martin Christensen (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Stiftere: SMCK Holding IVS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-27)