Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 77, 2., 1264 København K (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2019-02-22 tilføjes Direktion: Gitte Bork Bechsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er undervisnings- og kursusvirksomhed indenfor yoga, sundhed og psykologi i Danmark samt digital virksomhed af samme art i Europa og Nord Amerika samt anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-22 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Legale ejere: Gitte Bork Bechsgaard (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Navne: Vidya International ApS (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Reelle ejere: Gitte Bork Bechsgaard (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Stiftere: Gitte Bork Bechsgaard (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Vedtægter: 2019-02-22 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2019-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-22)