Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Visby Berthelsen | 01.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peder Østergaard | 22.03.2021 | 01.11.2022 | direktør |
Thomas Bertelsen | 22.03.2021 | 01.11.2022 | direktør |
Kenneth Biirsdahl | 22.03.2021 | 19.05.2022 | direktør |
Thomas Jakob Bøgild-Jakobsen | 14.11.2019 | 19.05.2022 | direktør |
René Birch | 21.02.2019 | 19.05.2022 | direktør |
Poul Konrad Beck | 21.02.2019 | 14.11.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Emil Jonatan Harritshøj Sachmann | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Riiser de Lichtenberg | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Visby Berthelsen | 01.11.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Nørmark | 01.11.2022 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |