Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Direktion | Kapital | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 tilføjes Legale ejere: Familieselskabet Lysgaard ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: Sofie Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Reelle ejere: Sofie Theresa Lysgaard, Martin Ravn-Nielsen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-27 fjernes Reelle ejere: Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-13 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-22 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 36, 7400 Herning (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-03 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-05-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-03 tilføjes Vedtægter: 2022-05-03 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-03 fjernes Direktion: Peter Michael Thoustrup Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: Sofie Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: KP Invest FINANS II A/S (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Sofie Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-12-01 tilføjes Vedtægter: 2021-12-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: KP Invest FINANS II A/S (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Legale ejere: Sofie Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-10-20 fjernes Legale ejere: Anette Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-10-20 tilføjes Reelle ejere: Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Anette Lysgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-07-09 fjernes Legale ejere: ANETTE LYSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 21, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 495, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Direktion: Peter Michael Thoustrup Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-03-19 fjernes Direktion: Finn Ladefoged Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Legale ejere: ANETTE LYSGAARD HOLDING ApS, Nordstern Ejendomsudvikling ApS (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: ANETTE LYSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Vedtægter: 2020-03-19 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-03-19 fjernes Reelle ejere: Magnus Thorbjørn Lysgaard Werlauff, Kern Lysgaard Lund, Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-02-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Legale ejere: ANETTE LYSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-10-30 fjernes Legale ejere: VITTA LYSGAARD HOLDING I A/S (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 495, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundvej 36, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundvej 36, 7400 Herning (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-02-08 tilføjes Direktion: Finn Ladefoged Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-08 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Legale ejere: VITTA LYSGAARD HOLDING I A/S (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-08 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Lundvej 36, 7400 Herning ApS (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Reelle ejere: Magnus Thorbjørn Lysgaard Werlauff, Kern Lysgaard Lund, Sofie Theresa Lysgaard (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2019-02-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2019-02-08 tilføjes Stiftere: VITTA LYSGAARD HOLDING I A/S (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-02-08 tilføjes Vedtægter: 2019-02-08 (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-21)