Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 47, 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2024-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedegårdvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2019-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Specialhunde ApS. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.010,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Jan Vestergaard Holding ApS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Jan Vestergaard Holding IVS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedegårdvej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2024-02-04)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søbylundvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbylundvej 9, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Jan Vestergaard (direktør) (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 25.010,00 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: egelyhunde@gmail.com (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Jan Vestergaard (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: Jan Vestergaard Holding IVS (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Vestergaard (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Stiftere: Jan Vestergaard (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-21)