Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 48.780,00 (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Legale ejere: PLF Ventures ApS, Nordic Finance ApS (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-19 fjernes Reelle ejere: Jonas Worm Hansen (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 tilføjes Binavne: Skunkfrø Danmark ApS, Nordland Shirt ApS, Nordland Grow ApS, Cannabisfrø Danmark ApS (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-02-18 tilføjes Binavne: Nordland Trading ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-17 fjernes Binavne: Nordland Trading IVS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-02-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-02-17 tilføjes Navne: Nordland Seeds ApS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-16 fjernes Navne: Nordland Seeds IVS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-17 tilføjes Vedtægter: 2021-02-17 (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2021-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvestensbroen 3, 2., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsgade 5, 2300 København S (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: WORM HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Jonas Worm Hansen (offentliggjort 2021-04-14)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 11,00 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsgade 5, 2300 København S (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2019-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2019-06-23 tilføjes Binavne: Nordland Trading IVS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-06-10 tilføjes Navne: Nordland Seeds IVS (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-06-09 fjernes Navne: Nordland Seed IVS (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2019-06-10 tilføjes Vedtægter: 2019-06-10 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Martin Rosenørn Lasaki Christensen (formand) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jonas Worm Hansen (formand) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-04-30 fjernes Bestyrelse: Jonas Worm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-28 tilføjes Legale ejere: Alexander Bek Tingleff (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2019-03-28 fjernes Legale ejere: Martin Rosenørn Lasaki Christensen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Legale ejere: Alexander Bek Tingleff (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Alexander Bek Tingleff, Martin Rosenørn Lasaki Christensen, Jonas Worm Hansen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-28 tilføjes Reelle ejere: Alexander Bek Tingleff (offentliggjort 2022-04-24)
Den 2019-03-28 fjernes Reelle ejere: Martin Rosenørn Lasaki Christensen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Reelle ejere: Alexander Bek Tingleff (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 49, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-02-19 tilføjes Bestyrelse: Jonas Worm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Alexander Bek Tingleff (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed gennem en webshop, som bl.a. sælger plantefrø (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jonha05@gmail.com (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: Nordland Seed IVS (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Alexander Bek Tingleff, Martin Rosenørn Lasaki Christensen, Jonas Worm Hansen (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Stiftere: WORM HANSEN HOLDING ApS, Martin Rosenørn Holding IVS, ABT Nordland Holding IVS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-06-23)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-20)