Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkefaldet 40, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Direktion: Róbert Gauti Jónsson (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-20 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Legale ejere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: RG Jónsson Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Reelle ejere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Stiftere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: & The Ocean IVS. (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkefaldet 40, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Direktion: Róbert Gauti Jónsson (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-20 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Navne: RG Jónsson Holding IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Reelle ejere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Stiftere: Róbert Gauti Jónsson (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)