Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 6, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Direktion: William Kjarval Løkken (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-20 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Legale ejere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Navne: Will Løkken Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Reelle ejere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Stiftere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: CS Lab ApS. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkebakken 6, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 233, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 233, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-02-20 tilføjes Direktion: William Kjarval Løkken (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, og anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-20 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Navne: Will Løkken Holding ApS (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Reelle ejere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Stiftere: William Kjarval Løkken (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Vedtægter: 2019-02-20 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2019-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-26)