Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-11-18 Statstidende Dekret
Den 2023-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Marko Mikic (direktør) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Marko Mikic (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-05-21 tilføjes Hjemmeside: www.dinerhvervsjurist.dk (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@dinerhvervsjurist.dk (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-05-20 tilføjes Vedtægter: 2019-05-20 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Boulevard 29, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ishøj Boulevard 29, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ishøj Boulevard 29, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-02-19 tilføjes Direktion: Marko Mikic (direktør) (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2019-02-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at, drive juridisk bistand, og hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Legale ejere: Mikic Holding IVS, Jalice Afzaal Holding IVS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Navne: Din Erhvervsjurist IVS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Reelle ejere: Marko Mikic, Muhammad Jalice Afzaal (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Stiftere: Mikic Holding IVS, Jalice Afzaal Holding IVS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion. (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)