Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Svagin(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jakob Svagin | 20.06.2007 | Stægers Alle 24, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
24 Consult | 38468235 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
24 Holding ApS | 40272240 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
24 Holding ApS. |
Sidst opdateret den 29.09.2021 og angivet som gældende fra 27.09.2021 (1103 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
24 /7 foryou | 36006684 |
24 7 ENTREPRISE A/S | 34482454 |
24 Black Mamba Holding ApS | 42110981 |
24 Consult | 38468235 |
24 FOR YA PRODUCTION V/NIELS BRINCK | 21893048 |
24 Holding IVS | 40272240 |
24 Sportspræmier & Emblemer v/Rene Hansen | 16609838 |
24 Timer I Hjallerup | 39806673 |
24-7 Beton V/Claus Pedersen-Laurie | 28385021 |
24-7 Horsegear ApS | 38389173 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Svagin(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 40 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Svagin(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 2 | 3 |
Pct. | 14 % | 14 % | 29 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |