Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Hovedbranche | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år |
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-24 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-23 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-24 tilføjes Vedtægter: 2023-11-24 (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2023-11-24 fjernes Bestyrelse: Peter Worm Jantzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacielunden 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Akacielunden 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Hjemmeside: www.dankbar.dk (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: randi@dankbar.dk (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Gitte Svanholm (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akacielunden 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekroner Centervej 59, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage behandling af psykisk syge børn, unge og voksne. (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2019-03-29 tilføjes Bestyrelse: Gitte Svanholm (formand) (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-03-29 tilføjes Vedtægter: 2019-03-29 (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekroner Centervej 59, 4000 Roskilde (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Randi Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde døgnpleje og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Legale ejere: DANKBAR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Navne: Dankbar Hus ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Reelle ejere: Randi Nielsen (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2018-12-18 tilføjes Revisor: MER REVISION A/S (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Vedtægter: 2018-12-18 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-04-01)