Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Leire Falk | 15.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikkel Krøyer | 22.10.2019 | 05.04.2024 | direktør |
Pål Rosendahl | 26.02.2019 | 12.12.2023 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 18.02.2019 | 26.02.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikkel Krøyer | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jørgen Christensen | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mads Hørberg | 26.02.2019 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mark Leire Falk | 02.04.2024 | 21.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pål Rosendahl | 26.02.2019 | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Lillelund Winther | 26.02.2019 | 03.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 18.02.2019 | 26.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Lund | 18.02.2019 | 26.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen | 18.02.2019 | 26.02.2019 | formand |