Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 23, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Navne: CLAUD IDC Holding IVS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Stiftere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-06-02 Statstidende Dekret
Den 2022-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Claudia Patricia Carballo Hurtado (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkegårdsvej 23, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Claudia Patricia Carballo Hurtado (direktør) (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: CLAUD IDC Holding IVS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Stiftere: Claudia Patricia Carballo Hurtado (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)