Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 1, kl., 7700 Thisted (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2019-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ny Kingfisher A/S. (offentliggjort 2019-03-12)
Den 2019-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 1, kl., 7700 Thisted (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2020-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 1. tv., 7700 Thisted (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed efter direktionens skøn sammenlignelig virksomhed. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-08-28 tilføjes Navne: CD ApS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: CD IVS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-08-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 30, 1. tv., 7700 Thisted (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Christopher Ditlevsen (direktør) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i fiskeriselskaber. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Christopher Ditlevsen (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: CD IVS (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Christopher Ditlevsen (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Stiftere: Christopher Ditlevsen (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-18)