Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 281, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 281, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 281, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 6, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2021-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier samt foretage investeringer og i øvrigt i forbindelse hermed stående forretninger efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Navne: JOMANICH ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Navne: J. Nierich Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Vedtægter: 2021-10-13 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gardes Alle 6, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2020-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jahnsensvej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: jn@nord-leasing.dk (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jahnsensvej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-02-17 tilføjes Direktion: Joachim Mai Nierich (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at er at være holdingselskab. (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-17 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Navne: J. Nierich Holding IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-17 tilføjes Reelle ejere: Joachim Mai Nierich (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Stiftere: Joachim Mai Nierich (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 tilføjes Vedtægter: 2019-02-17 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2019-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-17)