Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hjemmeside | Regnskabs år | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Virksomhedsstatus | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Røst Kommunikation ApS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Røst Kommunikation IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-27 tilføjes Navne: Røst Kommunikation IVS (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-07-26 fjernes Navne: Fair Communication IVS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Vedtægter: 2020-07-27 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2020-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ewaldsgade 7, 2200 København N (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Carl Nors Mariager, Tobias Sung Møller-Jensen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Tobias Sung Møller-Jensen, Carl Nors Mariager (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Carl Nors Mariager, Tobias Sung Møller-Jensen (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Tobias Sung Møller-Jensen, Carl Nors Mariager (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 6, 2200 København N (offentliggjort 2020-05-31)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 10, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.faircommunication.dk (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-20 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-21 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-27 tilføjes Vedtægter: 2019-08-27 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-02-15 tilføjes Bestyrelse: Tobias Sung Møller-Jensen (næstformand) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Carl Nors Mariager (direktør) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-20 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-20 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: Tobias Sung Møller-Jensen, Carl Nors Mariager (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Plads 10, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-02-12 tilføjes Formål: Kommunikationsrådgivning heraf; PR, SoMe, PA og kreativ konceptudvikling. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Navne: Fair Communication IVS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2019-02-12 tilføjes Reelle ejere: Tobias Sung Møller-Jensen, Carl Nors Mariager (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-20 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-21 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Stiftere: Tobias Sung Møller-Jensen, Carl Nors Mariager (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-12 tilføjes Vedtægter: 2019-02-12 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-01)