Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Bibranche | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Parnasvej 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Legale ejere: MR Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Navne: Tøjshoppen.dk.ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Reelle ejere: Martin Lunden Rasmussen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Stiftere: MR Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-09-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 fjernes Direktion: Martin Lunden Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-08-01 fjernes Bibranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2020-07-31 tilføjes Formål: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-07-31 tilføjes Navne: Tøjshoppen.dk.ivs (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-07-30 fjernes Navne: JobTeamByg Vestsjælland IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2020-07-31 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parnasvej 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Parnasvej 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parnasvej 50, 4180 Sorø (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-02-15 tilføjes Bibranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Martin Lunden Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål, er at drive vikar og rekrutterings virksomhed, samt ydelser der er naturlige beslægtet. (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-15 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Legale ejere: MR Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Navne: JobTeamByg Vestsjælland IVS (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2019-02-15 tilføjes Reelle ejere: Martin Lunden Rasmussen (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Stiftere: MR Holdingselskab ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2019-02-15 tilføjes Vedtægter: 2019-02-15 (offentliggjort 2020-08-11)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-25)