Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Navne: Peopl ApS (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-26 fjernes Navne: Peopl A/S (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-27 tilføjes Vedtægter: 2022-12-27 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-27 fjernes Bestyrelse: Peter Storm Abildhauge (formand) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Automaze ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Clever Ads ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: HelloSEO ApS. (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Simple Ecommerce IVS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2022-08-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 tilføjes Hjemmeside: Peopl.dk (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: peopl@peopl.dk (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2021-07-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-28 fjernes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2021-08-25)
Den 2020-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-11-02 tilføjes Bestyrelse: Alan Askvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2020-11-02 fjernes Bestyrelse: Mattias Raae Gedde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Revisor: Dansk Revision København A/S (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-06-16 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Carlsberg Vej 80, 1799 København V (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-07-15 tilføjes Navne: Peopl A/S (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-07-14 fjernes Navne: Askvig Group A/S (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-07-15 tilføjes Vedtægter: 2019-07-15 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 37, 3. mf., 1553 København V (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 37, 3. mf., 1553 København V (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-02-05 tilføjes Bestyrelse: Mattias Raae Gedde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-02-05 tilføjes Direktion: Matias Askvig (direktør) (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for reklame, telemarketing samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-05 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Legale ejere: Matias Askvig ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Navne: Askvig Group A/S (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Reelle ejere: Matias Askvig (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-02-05 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-02-05 tilføjes Stiftere: Matias Askvig ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2019-07-15)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2019-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-15)