Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-20 tilføjes Legale ejere: Two Degrees Ventures ApS, Andreas Junge (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-20 fjernes Legale ejere: David Junge (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-19 fjernes Legale ejere: Andreas Junge, Two Degrees Ventures ApS (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-07 tilføjes Legale ejere: Two Degrees Ventures ApS (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-07 fjernes Legale ejere: Two Degrees ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2022-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Methodica Management ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Methodica Management ApS. (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2024-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 77.230,00 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-23 tilføjes Legale ejere: Two Degrees ApS, David Junge, North-East Group ApS (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-02-22 fjernes Legale ejere: David Junge, North-East Group ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-23 tilføjes Vedtægter: 2024-02-23 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-07-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-28 tilføjes Vedtægter: 2023-01-28 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-01-25 tilføjes Vedtægter: 2023-01-25 (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-01-25 tilføjes Bestyrelse: Frank Lyhne Hansen (formand) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 66.466,00 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-01-25 tilføjes Legale ejere: North-East Group ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-01-25 fjernes Reelle ejere: Andreas Junge, David Junge (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-10-04 fjernes Legale ejere: Claus Eisenhardt (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 55.702,00 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-08-08 tilføjes Vedtægter: 2022-08-08 (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 tilføjes Direktion: Andreas Junge (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-29 fjernes Direktion: Andreas Junge (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Legale ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2021-06-14 fjernes Legale ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-06-15 tilføjes Reelle ejere: Andreas Junge, David Junge (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2021-06-14 fjernes Reelle ejere: David Junge, Andreas Junge (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-09-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-09-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-09-05 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-09-05 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-30 fjernes Bestyrelse: Kim Kurt Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Claus Eisenhardt (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Andreas Junge (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Kristian Henning Pryds (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: David Junge (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2019-12-19 tilføjes Reelle ejere: David Junge, Andreas Junge (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2019-12-18 fjernes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-10-10 tilføjes Bestyrelse: Kim Kurt Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-10-10 fjernes Bestyrelse: Andreas Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-09-24 fjernes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: Thomas Frithjof Hansen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-12 tilføjes Legale ejere: RO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 52.632,00 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-09-12 tilføjes Vedtægter: 2019-09-12 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-08-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Frithjof Hansen, Schilling Hansen ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-08-16 tilføjes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-08-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-16 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1711 København V (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Bestyrelse: Andreas Junge (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Direktion: Kristian Henning Pryds (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og udleje software til den finansielle sektor. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Legale ejere: Andreas Junge, KURT KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: Methodica Ventures ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Reelle ejere: Andreas Junge (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-02-13 tilføjes Stiftere: KURT KRISTENSEN HOLDING ApS, Andreas Junge (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-15)