Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Bjerregårds Vej 16, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Kontaktoplysninger: Karstenolsen82@gmail.com (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: Nordic Ship Supply ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Stiftere: Vestland SeaService AS, Ocean Group AS, Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-08 fjernes Legale ejere: Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-26 fjernes Direktion: Karsten Heisel Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 tilføjes Legale ejere: Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-03-17 fjernes Legale ejere: Vestland SeaService AS, Ocean Group AS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-16 fjernes Legale ejere: Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-17 tilføjes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-03-17 fjernes Reelle ejere: Jonny Titland, Sigurd Vabø (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-16 fjernes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-02-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Karstenolsen82@gmail.com (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: Karstenolsen87@gmail.com (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: Karstenolsen87@gmail.com (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Bjerregårds Vej 16, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Direktion: Karsten Heisel Olsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er engros og detailhandel med varer samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-14 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Legale ejere: Nordic-O Holding IVS, Vestland SeaService AS, Ocean Group AS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-02-14 tilføjes Navne: Nordic Ship Supply ApS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Reelle ejere: Karsten Heisel Olsen, Jonny Titland, Sigurd Vabø (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Stiftere: Vestland SeaService AS, Ocean Group AS, Nordic-O Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-26)