Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Direktion: Nicklas Andre Oldenborg Roelann (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-17 fjernes Direktion: Christopher André Roelann (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-27 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 41, 1., 1620 København V (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Direktion: Christopher André Roelann (direktør) (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2019-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og udlejning af ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Legale ejere: Christopher Roelann Holding ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Navne: Helsingørsgade ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Reelle ejere: Christopher André Roelann (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Stiftere: Christopher Roelann Holding ApS (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Vedtægter: 2019-02-13 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-15)
Den 2019-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-15)